Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 110, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-12 fjernes Direktion: Claus Ahrensberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1999-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-12 fjernes Navne: BUTIKSBØRSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-02-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-08-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1999-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Vedtægter: 1999-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 tilføjes Navne: BUTIKSBØRSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-14 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1880 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 110, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1880 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)