Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettevej 29, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Direktion: Jonas Tind Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Legale ejere: AH & JH INVEST ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Navne: AH & JH BOLIGINVEST ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettevej 29, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2018-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Direktion: Jonas Tind Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2018-08-15 fjernes Direktion: Aase Hansen (direktion) (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2018-01-23 tilføjes Vedtægter: 2018-01-23 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2018-01-23 fjernes Direktion: John Haugaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-02-27 tilføjes Legale ejere: AH & JH INVEST ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-02 fjernes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2006-02-01 tilføjes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2004-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 36, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2000-02-01)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-23 tilføjes Direktion: John Haugaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2000-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse, udlejning og drift af fast ejendom, samt aktiviteter i naturlig tilknytning hertil (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2000-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2000-11-23 tilføjes Vedtægter: 2000-11-23 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2000-05-08 fjernes Direktion: John Haugaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 36, 2. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2000-02-01)
Den 2000-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 35, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-04-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-01 tilføjes Navne: AH & JH BOLIGINVEST ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 1995-05-31 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1888 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 1995-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-07)
Den 1992-06-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 35, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 1991-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1888 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 1991-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-07)
Den 1991-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-07)