Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Jørgen Tandrup Rasmussen | 26.03.1954 | 26.10.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Steen Nielsen | 26.03.1954 | 26.10.1993 | bestyrelse |
Mogens Egeholdt Christensen | 26.03.1954 | 26.10.1993 | bestyrelse |
Jørgen Vestergaard | 26.03.1954 | 26.10.1993 | bestyrelse |
Johannes Egeholdt Christensen | 26.03.1954 | 26.10.1993 | bestyrelse |
Carl Jørgen Tandrup Rasmussen | 26.03.1954 | 26.10.1993 | bestyrelse |
Erik Bryld | 26.03.1954 | 26.10.1993 | bestyrelse |
Michael Sørensen | 26.03.1954 | 26.10.1993 | bestyrelse |
Niels Dines Poulsen | 26.03.1954 | 21.10.1993 | bestyrelse |
Knud Peder Marquard Pedersen | 26.03.1954 | 21.03.1991 | bestyrelse |