Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-25 fjernes Navne: VIKING 3 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-05 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-05 fjernes Direktion: Jesper Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, besidde samt overdrage anparter i VIKING 3, MEDEJE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-07 tilføjes Vedtægter: 1998-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-05 fjernes Direktion: Mogens Velling Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-02 fjernes Bestyrelse: Susanne Bjerrisgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-12 tilføjes Navne: VIKING 3 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-11 fjernes Navne: KODIF XCIV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-11 fjernes Bestyrelse: Geir Magnus Jansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-11 fjernes Direktion: Geir Magnus Jansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-17 tilføjes Navne: KODIF XCIV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-16 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1855 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Bestyrelse: Geir Magnus Jansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1855 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)