Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Steen Oschätzchen | 15.03.2000 | 07.10.2010 | direktion |
Per Steen Oschätzchen | 17.08.1995 | 03.01.1997 | direktion |
Palle Lange | 26.08.1991 | 17.08.1995 | direktion |
Benny Schwartz | 26.08.1991 | 17.01.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andrea Oschaetzchen | 15.03.2000 | 07.10.2010 | bestyrelse |
Per Steen Oschätzchen | 15.03.2000 | 07.10.2010 | bestyrelse |
Kurt Jørgensen | 15.03.2000 | 07.10.2010 | bestyrelse |
Per Steen Oschätzchen | 17.08.1995 | 03.01.1997 | bestyrelse |
Kurt Jørgensen | 17.08.1995 | 03.01.1997 | bestyrelse |
Andrea Oschaetzchen | 17.08.1995 | 03.01.1997 | formand |
Per Steen Oschätzchen | 17.08.1995 | 30.12.1996 | bestyrelse |
Kurt Jørgensen | 17.08.1995 | 30.12.1996 | bestyrelse |
Andrea Oschaetzchen | 17.08.1995 | 30.12.1996 | formand |
Palle Lange | 26.08.1991 | 17.08.1995 | bestyrelse |
Karl Ove Gammelby | 26.08.1991 | 17.08.1995 | bestyrelse |
Mogens Nørregaard Jørgensen | 26.08.1991 | 17.08.1995 | formand |
Benny Schwartz | 26.08.1991 | 17.01.1992 | bestyrelse |
Henrik Legarth | 26.08.1991 | 17.01.1992 | bestyrelse |
Claus Høxbro | 26.08.1991 | 17.01.1992 | bestyrelse |