Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Ove Nielsen | 05.01.2005 | 28.06.2013 | adm. dir |
Knud Jensen | 04.12.2000 | 14.03.2003 | direktør |
Erik Christensen | 28.10.1996 | 04.12.2000 | direktion |
Mads Peder Skøtt Lorenzen | 05.03.1993 | 28.10.1996 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1991 | 05.03.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Ove Nielsen | 01.09.2006 | 28.06.2013 | bestyrelse |
Knud Jensen | 01.10.2004 | 28.06.2013 | bestyrelse |
Knud Jespersen | 01.10.2004 | 31.08.2006 | bestyrelse |
Hans Wilhelm Schur | 28.10.1996 | 28.06.2013 | formand |
Erik Christensen | 28.10.1996 | 01.10.2004 | bestyrelse |
Jørn Aage Hansen | 05.03.1993 | 01.10.2004 | bestyrelse |
Mads Peder Skøtt Lorenzen | 05.03.1993 | 28.10.1996 | bestyrelse |
Johan Axel Schur | 05.03.1993 | 28.10.1996 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1991 | 05.03.1993 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1991 | 05.03.1993 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1991 | 05.03.1993 | formand |