Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Kragh | 02.10.2023 | direktør |
Jan Houmann Larsen | 01.08.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Staael | 01.04.2015 | 31.07.2018 | adm. dir |
Hans Jørgen Larsen | 01.09.1991 | 01.04.2015 | direktør |
Henning Sørensen | 01.09.1991 | 03.06.1994 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1991 | 21.02.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Wordenskjold Brøgger Andreasen | 23.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Skovsted-Nielsen | 21.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Johannes Christian Gadeberg | 01.03.2020 | formand |
Bo Ancher Christensen | 01.03.2020 | næstformand |
Jane Soli Preuthun | 25.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans Frimor | 16.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Jørgen Larsen | 01.03.2020 | 27.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Larsen | 01.01.2018 | 29.02.2020 | formand |
Erik Johannes Christian Gadeberg | 01.01.2018 | 29.02.2020 | næstformand |
Bo Ancher Christensen | 31.03.2017 | 29.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Johannes Christian Gadeberg | 31.03.2017 | 31.12.2017 | formand |
Hans Jørgen Larsen | 31.03.2017 | 31.12.2017 | næstformand |
Bo Sandemann Rasmussen | 16.03.2015 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jane Soli Preuthun | 16.03.2015 | 31.03.2017 | næstformand |
Svend Anton Foged Hylleberg | 16.03.2015 | 16.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Svend Anton Foged Hylleberg | 20.03.2014 | 15.03.2015 | formand |
Hans Frimor | 21.03.2013 | 15.03.2015 | næstformand |
Jane Soli Preuthun | 22.03.2012 | 15.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Steen Ørgaard Konradsen | 30.04.2002 | 25.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bent Riise Knudsen | 01.09.1991 | 22.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Braüner | 01.09.1991 | 14.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1991 | 21.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1991 | 21.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1991 | 21.02.1992 | formand |