Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Nørgaard Goor | 18.03.1998 | 25.04.2005 | direktion |
Ole Pedersen | 01.04.1997 | 18.03.1998 | adm. dir |
Erik Thorkild Buhl Lorentsen | 01.09.1991 | 31.03.1997 | direktion |
Helle Bechgaard | 01.09.1991 | 26.10.1993 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1991 | 28.01.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niall Iain Henderson | 08.09.2003 | 25.04.2005 | formand |
Till Medinger | 08.08.2001 | 25.04.2005 | bestyrelse |
Stephen Siong Han Kwik | 02.05.2001 | 08.09.2003 | formand |
Peter Westh Nielsen | 02.05.2001 | 08.08.2001 | næstformand |
Glenn Anthony Morris | 18.09.2000 | 08.08.2001 | bestyrelse |
Jørn Nørgaard Goor | 18.03.1998 | 25.04.2005 | bestyrelse |
Michael John Cohen | 18.03.1998 | 18.09.2000 | bestyrelse |
Thomas William Quirk | 18.03.1998 | 18.09.2000 | bestyrelse |
Philip William Ledgers | 17.03.1997 | 18.03.1998 | bestyrelse |
Derryl James Mellish | 01.09.1991 | 18.03.1998 | bestyrelse |
Roger Aston | 01.09.1991 | 18.03.1998 | bestyrelse |
Erik Thorkild Buhl Lorentsen | 01.09.1991 | 31.03.1997 | bestyrelse |
Eigil Bjerl Nielsen | 01.09.1991 | 20.11.1996 | formand |
Helle Bechgaard | 01.09.1991 | 29.03.1996 | bestyrelse |
Steen Helde Hemmingsen | 01.09.1991 | 02.02.1995 | bestyrelse |
Knud Overø | 01.09.1991 | 26.10.1993 | næstformand |
Jens Christian Lorenzen | 01.09.1991 | 13.11.1992 | næstformand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1991 | 28.01.1992 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1991 | 28.01.1992 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1991 | 28.01.1992 | formand |