Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-01-25 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1897 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 2, 1123 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 fjernes Direktion: Sadik Uzuner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 fjernes Revisor: Holger Hviid (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 tilføjes Vedtægter: 1992-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 2, 1123 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1897 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Holger Hviid (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)