Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Savværksvej 33, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 fjernes Bibranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 fjernes Direktion: Carsten Rud Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 fjernes Navne: CC SORØ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savværksvej 33, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Savværksvej 33, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 fjernes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Bibranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2001-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med affaldsprodukter (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder import og export samt entreprise og rengøringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-13 tilføjes Vedtægter: 1999-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-18 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 fjernes Revisor: JLK REVISION & RÅDGIVNING. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Revisor: JLK REVISION & RÅDGIVNING. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 fjernes Revisor: ApS AF 1. JULI 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Direktion: Christian Tengbom Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-28 tilføjes Navne: CC SORØ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-27 fjernes Navne: CC IMPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-12 tilføjes Navne: CC IMPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-11 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1912 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-03-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savværksvej 33, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 1912 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ApS AF 1. JULI 1996 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)