Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-03-21 fjernes Navne: LRK PROMOTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Firskovvej 6, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Stiftere: Leverandørforeningen for Radiokommunikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 fjernes Direktion: Bent Carstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-28 fjernes Direktion: Niels Hauge Bentsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og markedsføringsvirksomhed med særlig henblik på markedsføring af radiokommunikationsudstyr samt hermed forbundne ydelser. Herudover kan selskabet udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Vedtægter: 1992-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Firskovvej 6, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Direktion: Niels Hauge Bentsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Navne: LRK PROMOTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Stiftere: Leverandørforeningen for Radiokommunikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)