Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Diana Susan Nyengaard(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Delfs Mortensen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Reinfeldt(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Høy-Caspersen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Bondo Christensen(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Torkil Laursen(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,76 % |
Gordon Ørskov Madsen(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dorte Lange(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kaare Lund Nielsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Elisa Rimpler(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Petersen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vibeke Bredsdorff Sørensen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Boje Madsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Henrek Wester-Andersen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Søgaard Jensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nee Marianne Andersson Attle(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0,91 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Bondo Christensen | 01.01.2007 | Bakkensbro 11, 6400 Sønderborg |
Nee Marianne Andersson Attle | 01.01.2007 | Bülowsvej 38A, 1870 Frederiksberg C |
Thomas Henrek Wester-Andersen | 01.01.2007 | Dalgas Have 6, 2000 Frederiksberg |
Kim Boje Madsen | 01.01.2007 | Nørrevang 8, 9362 Gandrup |
Anders Torkil Laursen | 01.01.2007 | Ole Steffens Vej 5, 2930 Klampenborg |
Kaare Lund Nielsen | 01.01.2007 | Teglværksbakken 10, 2900 Hellerup |
Gordon Ørskov Madsen | 01.01.2007 | Østrevej 36, 8210 Aarhus V |
Per Reinfeldt | 26.07.2010 | Mjøsensgade 9, 2300 København S |
Henrik Høy-Caspersen | 01.03.2011 | Blåmejsevej 24, 3390 Hundested |
Vibeke Bredsdorff Sørensen | 01.02.2014 | Dalstrøget 112, 2870 Dyssegård |
Michael Petersen | 01.06.2016 | Mørkhøj Parkalle 10E, 2860 Søborg |
Lars Søgaard Jensen | 27.06.2016 | Sophie Breums Vej 9, 5000 Odense C |
Elisa Rimpler | 15.10.2017 | Kirkegade 19, 6700 Esbjerg |
Dorte Lange | 11.02.2020 | Lyngvang 17, 2800 Kongens Lyngby |
Lars Delfs Mortensen | 06.06.2020 | Kiplings Alle 17, 9260 Gistrup |
Diana Susan Nyengaard | 15.07.2021 | Ovesdal 20, 8320 Mårslet |
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A/S A-PRESSEN | 31448417 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ARBEJDERBEVÆGELSENS KOOPERATIVE FINANSIERINGSFOND | 22393928 | NORMAL | Andre kreditselskaber (649230) |
Fagbevægelsens Hovedorganisation | 31432812 | Aktiv | Fagforeninger (942000) |
Offentligt Ansattes Organisationer | 30931521 | Aktiv | Fagforeninger (942000) |
ULANDSSEKRETARIATET | 20453672 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.03.2000 | 0,64 (km) | Løngangstræde 25, 1468 København K | Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 København K |
01.01.2019 | 2,32 (km) | Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 København K | Islands Brygge 32D, 2300 København S |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 06.04.2022 og angivet som gældende fra 01.01.2019 (1185 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FK-AUTO V/FLEMMING KNUDSEN | 14170677 |
FK-BYG ApS | 26047218 |
FK - Care | 35351051 |
FK-DISTRIBUTION ApS | 13265070 |
FK-K | 15479205 |
FK-spåntagning v/Flemming Arne Kristiansen | 34108129 |
FK-TECH v/ Finn Andersen | 12957637 |
FK-Trading & Rubæk Interieur | 27311938 |
Fk-Turkis v/Fazil Kücük Koc | 27821235 |
FK.ApS | 41320486 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Diana Susan Nyengaard(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lars Delfs Mortensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Per Reinfeldt(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Henrik Høy-Caspersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Anders Bondo Christensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Anders Torkil Laursen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Gordon Ørskov Madsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Dorte Lange(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kaare Lund Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elisa Rimpler(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Michael Petersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vibeke Bredsdorff Sørensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kim Boje Madsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Henrek Wester-Andersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lars Søgaard Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nee Marianne Andersson Attle(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 32 % | 0 % | 0 % | 1 % | 4 % | 64 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Diana Susan Nyengaard(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 1 | 7 |
Lars Delfs Mortensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 4 |
Per Reinfeldt(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Henrik Høy-Caspersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 4 |
Anders Bondo Christensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 0 | 3 | 10 |
Anders Torkil Laursen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 0 | 0 | 12 |
Gordon Ørskov Madsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 0 | 0 | 9 |
Dorte Lange(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 0 | 4 |
Kaare Lund Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 2 |
Elisa Rimpler(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 4 |
Michael Petersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vibeke Bredsdorff Sørensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kim Boje Madsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Henrek Wester-Andersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lars Søgaard Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nee Marianne Andersson Attle(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 47 | 0 | 7 | 71 |
Pct. | 38 % | 0 % | 6 % | 57 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |