Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nydamsvej 2, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-26 fjernes Bestyrelse: Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Direktion: Poul Leineweber (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-26 fjernes Navne: OK TRÆ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-08-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Stiftere: Verner Nielsen, Ruth Havmøller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-15 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2002-02-05)
Den 2007-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nydamsvej 2, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårup Bygade 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med og produktion af trævarer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-14 tilføjes Vedtægter: 2007-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-06-21 tilføjes Bestyrelse: Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 fjernes Bestyrelse: Ove Elgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Direktion: Poul Leineweber (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 fjernes Direktion: Ove Elgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Bygade 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårup Bygade 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-07 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 fjernes Revisor: GERT ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-12 tilføjes Revisor: GERT ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2002-02-05)
Den 2002-02-04 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-09 fjernes Bestyrelse: Aage Egede Schulz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-24 tilføjes Navne: OK TRÆ ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-23 fjernes Navne: RNI INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-23 fjernes Direktion: Ruth Havmøller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Bygade 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-19 tilføjes Bestyrelse: Aage Egede Schulz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Direktion: Ruth Havmøller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-19 tilføjes Navne: RNI INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Stiftere: Verner Nielsen, Ruth Havmøller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)