Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Binavne | ||||
Direktion | Kapital | Formål | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2001-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HOB House of Brands Retail A/S. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2009-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ÅBYHØJ INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2009-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: THORUPGAARD HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2013-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORD BRANDS ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2016-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: THORUPGAARD HOLDING A/S. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: THORUPGAARD HOLDING A/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trade-Lab ApS. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THORUPGAARD HOLDING A/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-05-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HELLE THORUP ApS. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ONEBLACKCAR ApS. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-08-21 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-21 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 277, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2021-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 43, 1., 1123 København K (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: flemming@pagaard-jensen.dk (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-01 tilføjes Legale ejere: Helle Thorup Rasmussen, Flemming Pagaard Jensen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-09-01 tilføjes Reelle ejere: Helle Thorup Rasmussen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-08-31 fjernes Legale ejere: Flemming Pagaard Jensen, Helle Thorup Rasmussen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2018-07-19 tilføjes Vedtægter: 2018-07-19 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-08-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2017-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2017-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2017-12-14 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2017-12-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 tilføjes Binavne: Thorup Company ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Direktion: Helle Thorup Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 245.000,00 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Legale ejere: Flemming Pagaard Jensen, Helle Thorup Rasmussen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-11-29 fjernes Legale ejere: Flemming Pagaard Jensen (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Vedtægter: 2016-11-30 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 43, 1., 1123 København K (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2015-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 35, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i selskaber, der driver virksomhed med handel, produktion og ejendomsinvesteringer, herunder at styre disse selskaber samt enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Vedtægter: 2015-12-22 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2015-09-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2015-09-07 fjernes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2009-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 35, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2009-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 277, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-16 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2009-12-16 fjernes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-06 tilføjes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-06 fjernes Revisor: DRJ ÅBYHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 1999-06-29 tilføjes Revisor: DRJ ÅBYHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJARNE AAEN & CO. ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 1996-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i selskaber, der driver virksomhed med handel og fabrikation, herunder at styre disse selskaber samt enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-12-22)
Den 1996-09-27 tilføjes Legale ejere: Flemming Pagaard Jensen (offentliggjort 2017-04-03)
Den 1996-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Vedtægter: 1996-09-27 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 1994-09-22 fjernes Revisor: Doktor & Benjaminsen Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJARNE AAEN & CO. ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 tilføjes Reelle ejere: Flemming Pagaard Jensen (offentliggjort 2020-07-01)
Den 1992-08-28 tilføjes Navne: EUROFOX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-27 fjernes Navne: ASA 16.550 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-27 fjernes Direktion: Erik Feilberg Hørlyck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 277, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-20 tilføjes Direktion: Erik Feilberg Hørlyck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-20 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-20 tilføjes Navne: ASA 16.550 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 1991-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-19)
Den 1991-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1991-09-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Doktor & Benjaminsen Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-20 tilføjes Stiftere: Erik Feilberg Hørlyck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)