Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-09-30 fjernes Navne: ENERGI VALUTA INVEST 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Ernebjergvej 35, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 fjernes Stiftere: ENERGI FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 fjernes Direktion: Hans John Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af EDB-software, samt handel med værdipapirer og finansielle instrumenter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Vedtægter: 1995-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet J. Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-13 fjernes Direktion: Benny Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET POUL BERNHARDT LARSEN. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 101.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Ernebjergvej 35, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Direktion: Benny Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Navne: ENERGI VALUTA INVEST 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET POUL BERNHARDT LARSEN. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Revisionsfirmaet J. Nielsen, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Stiftere: ENERGI FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)