Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Ellgård Hansen | 15.09.1999 | 30.06.2000 | direktion |
Hans Jørgen Ellgaard Hansen | 25.10.1996 | 15.09.1999 | direktion |
Arne Ellgård Hansen | 07.10.1991 | 25.10.1996 | direktion |
Mogens Møller Sørensen | 07.10.1991 | 07.12.1993 | direktion |
Jens Aakjær Jørgensen | 07.10.1991 | 07.12.1993 | direktion |