Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Scheel Frykmann | 01.11.2013 | 08.11.2018 | direktion |
Peter Selck | 01.11.2013 | 08.11.2018 | direktion |
Bjarne Gjørup | 04.10.2013 | 01.11.2013 | direktion |
Birgit Elsebeth Gjørup | 31.10.2011 | 04.10.2013 | direktion |
Lars Gjørup | 24.02.2006 | 31.10.2011 | direktion |
Birgit Elsebeth Gjørup | 10.11.1998 | 24.02.2006 | direktion |
Bjarne Gjørup | 21.10.1997 | 10.11.1998 | direktion |
Henrik Gjørup | 11.12.1990 | 21.10.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Gjørup | 21.10.1997 | 21.10.1997 | bestyrelse |
Henrik Gjørup | 11.12.1990 | 21.10.1997 | bestyrelse |