Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2005-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UDVIKLINGSSELSKABET ESBJERG DOKHAVN A/S. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2006-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Huset Gammelhavn A/S. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2006-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BJARNE PEDERSEN A/S. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2008-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET CITY NORD, ESBJERG A/S. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2008-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PARKESTON A/S. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2009-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PEDERSEN GROUP A/S. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2011-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: CITY NORD RETAIL PARK A/S. (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2011-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: TEAM ESBJERG ELITEHÅNDBOLD A/S. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: TEAM ESBJERG ELITEHÅNDBOLD A/S. (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2017-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CITY NORD RETAIL PARK A/S. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2022-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S KONGENSGADE 28-30. (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S KONGENSGADE 81. (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CITY NORD RETAIL PARK A/S. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2024-04-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEAM ESBJERG ELITEHÅNDBOLD A/S. (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-05-24 tilføjes Legale ejere: Bjarne Pedersen Holding III ApS, Sarah Thuesen Posselt Holding ApS, Majken Diederichsen Holding ApS, Sanne Borregaard Holding ApS, Christine Borregaard Sherif Holding ApS, Maria Høj Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-05-24 fjernes Legale ejere: Bjarne Pedersen Holding II ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-25 tilføjes Legale ejere: Bjarne Pedersen Holding II ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-25 fjernes Legale ejere: Bjarne Pedersen, Sarah Thuesen Posselt, Majken Borregaard Diederichsen, Sanne Borregaard, Christine Borregaard Sherif, Maria Høj Pedersen (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-02-21 tilføjes Bestyrelse: Erwin Kronborg Tøt (næstformand) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-20 fjernes Bestyrelse: Erwin Kronborg Tøt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-14 tilføjes Bestyrelse: Erwin Kronborg Tøt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-12-14 tilføjes Vedtægter: 2023-12-14 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-10-27 fjernes Bestyrelse: Eddy Møller Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-04 tilføjes Legale ejere: Bjarne Pedersen, Sarah Thuesen Posselt, Majken Borregaard Diederichsen, Sanne Borregaard, Christine Borregaard Sherif, Maria Høj Pedersen (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2019-06-03 fjernes Legale ejere: Majken Borregaard Diederichsen, Sanne Borregaard, Christine Borregaard Sherif, Bjarne Pedersen, Sarah Thuesen Posselt, Maria Høj Pedersen (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2018-08-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-07 tilføjes Legale ejere: Bjarne Pedersen, Sarah Thuesen Posselt, Maria Høj Pedersen (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2015-08-06 fjernes Legale ejere: Bjarne Pedersen (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-03 tilføjes Legale ejere: Majken Borregaard Diederichsen, Sanne Borregaard, Christine Borregaard Sherif (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2015-08-02 fjernes Legale ejere: Majken Borregaard Diederichsen, Sanne Borregaard, Christine Borregaard Sherif (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-08-03 tilføjes Bestyrelse: Eddy Møller Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2015-08-03 tilføjes Vedtægter: 2015-08-03 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer og fast ejendom, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt at udøve finansieringsvirksomhed, herunder i forbindelse med garantistillelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2010-09-29 tilføjes Vedtægter: 2010-09-29 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2010-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dokken 10, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2010-02-01)
Den 2010-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dokken 12, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2008-04-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dokken 12, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2008-04-01)
Den 2008-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dokken 8, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dokken 8, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2006-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dokken 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2004-07-09)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: post@pedersengruppen.dk (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2004-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dokken 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2004-07-09)
Den 2004-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stormgade 155, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: post@pedersengruppen.dk (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2000-03-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-28 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-03 tilføjes Legale ejere: Majken Borregaard Diederichsen, Sanne Borregaard, Christine Borregaard Sherif, Bjarne Pedersen (offentliggjort 2015-08-14)
Den 1999-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Navne: BJARNE PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-08 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET I AF 6. MAJ 1991 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stormgade 155, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-06 tilføjes Direktion: Bjarne Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-06 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-06 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET I AF 6. MAJ 1991 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-05-06 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Pedersen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 1991-05-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1991-05-06 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-06 tilføjes Stiftere: Bjarne Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)