Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-28 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2024-05-29)
Den 1998-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S NORDHAVNSVEJ 1. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2007-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BENFRINVEST A/S. (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2017-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AirLuggage ApS. (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 2., 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-10 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 fjernes Direktion: Morten Hansen-Nord (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom, investeringsselskaber samt drive handel med biler og leasing af samme og anden virksomhed, som ifølge virksomhedens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-30 tilføjes Vedtægter: 2014-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-06 tilføjes Direktion: Morten Hansen-Nord (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 2., 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2000-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 57, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-17 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-17 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-27 tilføjes Navne: DRACHMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-26 fjernes Navne: ADVOKAT ANDERS DRACHMANN, HELSINGØR, ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-28 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-28 fjernes Revisor: Konsulentvirksomheden Bayer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 57, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-09 tilføjes Direktion: Anders Peter Drachmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-09 tilføjes Legale ejere: Anders Peter Drachmann (offentliggjort 2015-03-10)
Den 1991-09-09 tilføjes Navne: ADVOKAT ANDERS DRACHMANN, HELSINGØR, ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-09 tilføjes Reelle ejere: Anders Peter Drachmann (offentliggjort 2017-10-03)
Den 1991-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-29)
Den 1991-09-09 tilføjes Revisor: Konsulentvirksomheden Bayer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Stiftere: Anders Peter Drachmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)