Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Ole Bonde | 15.11.1988 | 31.08.1995 | direktion |
Ebbe Reinecke-Wilkendorff | 15.11.1988 | 31.08.1995 | direktion |
Jørgen Nilsson | 15.11.1988 | 03.10.1990 | direktion |
Steen Rikard Baunehøj Jørgensen | 15.11.1988 | 21.11.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Jørgen Otzen | 15.11.1988 | 31.08.1995 | bestyrelse |
Erling Overgaard Pedersen | 15.11.1988 | 31.08.1995 | bestyrelse |
Ebbe Reinecke-Wilkendorff | 15.11.1988 | 31.08.1995 | bestyrelse |
Ebbe Frank Andersen | 15.11.1988 | 31.08.1995 | bestyrelse |
Vibeke Fruerlund Christensen | 15.11.1988 | 31.08.1995 | personlig_suppleant |
Lars Smidt Laursen | 15.11.1988 | 31.08.1995 | personlig_suppleant |
Svend Aage Busk | 15.11.1988 | 31.08.1995 | formand |
Hans Gosta Jonas Sjogren | 15.11.1988 | 25.04.1995 | bestyrelse |
Hanne Magnussen | 15.11.1988 | 18.12.1991 | bestyrelse |
Preben Ole Bonde | 15.11.1988 | 18.12.1991 | bestyrelse |
Steen Rikard Baunehøj Jørgensen | 15.11.1988 | 03.10.1990 | bestyrelse |
Karoly Laszlo Nemeth | 15.11.1988 | 03.10.1990 | bestyrelse |
Sven Mogens Borre | 15.11.1988 | 03.10.1990 | bestyrelse |
Martin Lindskog | 15.11.1988 | 03.10.1990 | bestyrelse |
Jørgen Nilsson | 15.11.1988 | 03.10.1990 | formand |