Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-09 fjernes Binavne: VICTOR GREULICH MARINE A/S, VICTOR GREULICH HOLDING A/S, VICTOR GREULICH EJENDOMME A/S, RUMLE MUSIC A/S (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-09 fjernes Navne: VICTOR GREULICH A/S (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1982-12-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1981-09-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2014-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2014-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-12 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-19 fjernes Bestyrelse: Victor Horst Greulich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-08-19 fjernes Direktion: Victor Horst Greulich (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-09-27 fjernes Bestyrelse: Søren Torben Hvalsø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holding selskab, at foretage investeringer inden for autobranchen, at drive bådsponseringsvirksomhed samt handel, import og export (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-09-29 tilføjes Vedtægter: 2011-09-29 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2011-09-08 fjernes Binavne: VICTOR GREULICH MARINE A/S, VICTOR GREULICH HOLDING A/S, VICTOR GREULICH BILER A/S, GREULICH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 fjernes Binavne: NADIA GREULICH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2003-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejledal 16, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-12 tilføjes Bestyrelse: Rudolf Horst Greulich (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2003-05-12 fjernes Bestyrelse: Anette Lykke Kohring (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-02 tilføjes Bestyrelse: Anette Lykke Kohring (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-02 fjernes Bestyrelse: Karsten Ree (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-02 tilføjes Navne: VICTOR GREULICH A/S (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2002-12-01 fjernes Navne: VICTOR GREULICH HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-27 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 1997-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-09)
Den 1996-02-01 fjernes Binavne: VICTOR GREULICH BILER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-23 fjernes Bestyrelse: Per Brinck-Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-23 fjernes Binavne: AUTO-INVESTMENTS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-10 tilføjes Bestyrelse: Karsten Ree (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-10 fjernes Bestyrelse: Nils-Erik Norsker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-08 tilføjes Bestyrelse: Per Brinck-Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-08 fjernes Bestyrelse: Poul Henrik Tvede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-14 tilføjes Navne: VICTOR GREULICH HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-13 fjernes Navne: AUTO-INVESTMENTS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-13 fjernes Bestyrelse: Helge Christian Myllerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-25 fjernes Bestyrelse: Preben Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-25 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1982-12-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1981-09-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 1958-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejledal 16, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1958-03-08 tilføjes Bestyrelse: Preben Erik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-03-08 tilføjes Binavne: AUTO-INVESTMENTS A/S, VICTOR GREULICH BILER A/S, NADIA GREULICH A/S, VICTOR GREULICH MARINE A/S, VICTOR GREULICH HOLDING A/S, VICTOR GREULICH BILER A/S, GREULICH A/S, VICTOR GREULICH MARINE A/S, VICTOR GREULICH HOLDING A/S, VICTOR GREULICH EJENDOMME A/S, RUMLE MUSIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-03-08 tilføjes Direktion: Victor Horst Greulich (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1958-03-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1958-03-08 tilføjes Navne: AUTO-INVESTMENTS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1958-03-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 1958-03-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 1958-03-08 tilføjes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA, REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S, RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 1958-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)