Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aase Kirstine Ølgaard | 25.11.1972 | 31.12.1998 | direktion |
Axel Ølgaard | 25.11.1972 | 13.11.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aase Kirstine Ølgaard | 25.11.1972 | 31.12.1998 | bestyrelse |
Birthe Øllgaard Jensen | 25.11.1972 | 31.12.1998 | bestyrelse |
Kjeld Erling Jensen | 25.11.1972 | 31.12.1998 | formand |
Axel Ølgaard | 25.11.1972 | 13.11.1995 | bestyrelse |
Poul Hjulmand | 25.11.1972 | 22.12.1994 | bestyrelse |
Christen Ølgaard Jensen | 25.11.1972 | 08.01.1991 | bestyrelse |