Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-08-26 fjernes Navne: WAHL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundebjerggårdsvej 124, 2. tv., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 fjernes Direktion: Jens Wahl Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 fjernes Revisor: Peter Nordahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 fjernes Stiftere: Jens Wahl Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundebjerggårdsvej 124, 2. tv., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Direktion: Jens Wahl Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed ved handel med aktier, obligationer, valuta, herunder terminshandler, optioner, warrants, råvarer og futures samt enhver herved ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Navne: WAHL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Revisor: Peter Nordahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Stiftere: Jens Wahl Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Vedtægter: 1991-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)