Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2001-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-30 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Landevej 7, 4780 Stege (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af citrusfrugter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET MØNS SVINEPRODUKTION ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2001-07-31 fjernes Navne: K/S MØNS SVINEPRODUKTION (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Revisor: Patriotisk Selskab f.m.b.a (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 fjernes Bestyrelse: Børge Spohr (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-17 tilføjes Bestyrelse: Børge Spohr (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-17 fjernes Bestyrelse: Carsten Hans Christoffersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-17 tilføjes Revisor: Patriotisk Selskab f.m.b.a (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-17 fjernes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Landevej 7, 4780 Stege (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-12 tilføjes Bestyrelse: Carsten Hans Christoffersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-12 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at erhverve og udleje bygninger på lejet grund af matr.nr. 2 a m.fl. Råbylille by, Elmelunde (grundlejekontrakt på areal ca. 2.500 kvadratmeter mellem gårdejer Børge Spohr og K/S Møns Svineproduktion). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-12 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af citrusfrugter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-12 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET MØNS SVINEPRODUKTION ApS (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1991-07-12 tilføjes Navne: K/S MØNS SVINEPRODUKTION (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-12 tilføjes Revisor: G L B A/S, G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-12 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-12 tilføjes Vedtægter: 1991-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)