Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejvind William Falck | 01.05.1970 | 05.11.1992 | direktion |
Allan Nørskov | 01.05.1970 | 12.09.1990 | direktion |
Hans Nørskov | 01.05.1970 | 03.10.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Hygom | 01.05.1970 | 05.11.1992 | bestyrelse |
Børge Skipper Rasmussen | 01.05.1970 | 05.11.1992 | bestyrelse |
Ejvind William Falck | 01.05.1970 | 05.11.1992 | bestyrelse |
Allan Nørskov | 01.05.1970 | 12.09.1990 | bestyrelse |
Birgit Nørskov | 01.05.1970 | 12.09.1990 | bestyrelse |
Hans Nørskov | 01.05.1970 | 12.09.1990 | formand |