Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse |
Den 2010-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bavnehøj 108, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 fjernes Direktion: Niels Buhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 fjernes Navne: K. BUHL & SØN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-07-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Revisor: Find Brødsgaard Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Stiftere: Niels de Fønss, Michael Prasanjit Baruah, Jens Ole Mengel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnehøj 108, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bavnehøj 108, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: vognmand-buhl-vester-nebel@mail.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: vognmand-buhl-vester-nebel@mail.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk, industri og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed, samt at drive transportvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 tilføjes Vedtægter: 1995-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-17 tilføjes Navne: K. BUHL & SØN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-16 fjernes Navne: KOLDING EXPORT MANAGEMENT TEAM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-16 fjernes Bestyrelse: Michael Prasanjit Baruah (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 fjernes Direktion: Hans Jørgen Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Navne: KOLDING EXPORT MANAGEMENT TEAM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-30 fjernes Direktion: Bent Ove Aarøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-30 fjernes Navne: K.L.V. 118 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-30 fjernes Revisor: Allan Vinther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnehøj 108, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Prasanjit Baruah (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Direktion: Bent Ove Aarøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Navne: K.L.V. 118 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Revisor: Allan Vinther, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Find Brødsgaard Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Stiftere: Niels de Fønss, Michael Prasanjit Baruah, Jens Ole Mengel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)