Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne |
Den 2007-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordager 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-05 fjernes Navne: INVESTMENT 03 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Stiftere: Niels de Fønss, Michael Prasanjit Baruah, Jens Ole Mengel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 fjernes Bestyrelse: Ove Skare Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-06 fjernes Direktion: Gert Skare (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordager 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Overbyvej 6, 6000 Kolding (offentliggjort 2004-05-10)
Den 2004-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overbyvej 6, 6000 Kolding (offentliggjort 2004-05-10)
Den 2004-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Overbyvej 6-8, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-25 tilføjes Navne: INVESTMENT 03 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-24 fjernes Navne: FIRMA SEEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-25 tilføjes Vedtægter: 2004-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Revisor: Allan Vinther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-14 tilføjes Revisor: Allan Vinther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-08 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-01-24 tilføjes Navne: FIRMA SEEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-23 fjernes Navne: SUPER I, KOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-06 fjernes Binavne: K.L.V. 117 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-06 fjernes Revisor: John Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-08 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-04 tilføjes Navne: SUPER I, KOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-03 fjernes Navne: K.L.V. 117 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-03 fjernes Direktion: Bent Ove Aarøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-03 fjernes Revisor: Allan Vinther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overbyvej 6-8, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Bestyrelse: Ove Skare Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Binavne: K.L.V. 117 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Direktion: Bent Ove Aarøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Navne: K.L.V. 117 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Revisor: Allan Vinther, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, John Johansen, REVISIONSSELSKABET 14/11 1995 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Stiftere: Niels de Fønss, Michael Prasanjit Baruah, Jens Ole Mengel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)