Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Abkærvej 54, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-26 fjernes Direktion: Thure Jørgen Ahler Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-26 fjernes Navne: TOLA INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-26 tilføjes Direktion: Thure Jørgen Ahler Terkildsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-26 fjernes Direktion: Mona Harriet Andresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering i ejendomme, herunder anparter og aktier i ejendomsselskaber, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes en direktør eller to direktøre i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-26 tilføjes Vedtægter: 2007-12-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-26 fjernes Bestyrelse: Thorkild Lund Andresen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abkærvej 54, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Abkærvej 54, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-27 tilføjes Navne: TOLA INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-26 fjernes Navne: PBH NR. 21.658 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-26 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abkærvej 54, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-01 tilføjes Bestyrelse: Thorkild Lund Andresen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.658 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)