Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Severin Elgaard | 09.06.2009 | 11.10.2013 | direktion |
Michael Nathan | 15.12.2008 | 09.06.2009 | direktion |
Laila Nathan | 02.09.2008 | 15.12.2008 | direktion |
Kristian Severin Elgaard | 10.12.2001 | 02.09.2008 | adm. dir |
Laila Nathan | 30.08.1991 | 10.12.2001 | direktion |
Tom Flemming Salversen | 30.08.1991 | 03.01.1992 | direktion |
Mogens Johannsen | 30.08.1991 | 03.01.1992 | direktion |