Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværdiget 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-11 fjernes Navne: J.S. REKLAME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-08 fjernes Direktion: Klavs Martin Sylvest Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET BJARNE WALTHER ApS STATSAUT. REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Navne: J.S. REKLAME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 fjernes Navne: J.S. REKLAMETRYK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Vedtægter: 2001-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-15 tilføjes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-14 fjernes Hovedbranche: Færdigbehandling af tekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-22 tilføjes Direktion: Klavs Martin Sylvest Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 fjernes Direktion: Jeanette Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-09 tilføjes Navne: J.S. REKLAMETRYK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-08 fjernes Navne: BAGGER TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-08 fjernes Direktion: Anne Mari Bagger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Direktion: Trym Bagger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-19 tilføjes Navne: BAGGER TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-18 fjernes Navne: PBH NR. 21.608 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-12-18 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværdiget 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Hovedbranche: Færdigbehandling af tekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-01 tilføjes Navne: PBH NR. 21.608 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, REVISIONSSELSKABET BJARNE WALTHER ApS STATSAUT. REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)