Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Binavne | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintrup Hedevej 140, 8641 Sorring (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Direktion: Ole Brøkner (direktion) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Legale ejere: Ole Brøkner (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Navne: OLE BRØKNER APS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Reelle ejere: Ole Brøkner (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Stiftere: Ole Brøkner, Jan Godballe Børjesson, Anne Cæcilie Mikkelsen (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintrup Hedevej 140, 8641 Sorring (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2016-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintrup Hedevej 140, 8641 Sorring (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-02-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivningsydelser, ejendomsinvestering, nethandel med udviklingslandes produkter samt beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2015-05-27 fjernes Binavne: ROSHAGE INVEST A/S (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-14 tilføjes Navne: OLE BRØKNER APS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2015-05-13 fjernes Navne: OLE BRØKNER LEDELSESRÅDGIVNING A/S (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-14 tilføjes Vedtægter: 2015-05-14 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2015-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2015-05-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-14 fjernes Bestyrelse: Anne Cæcilie Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed inden for ledelsesrådgivning og management, undervisning- og kursusvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-05-30 tilføjes Vedtægter: 2007-05-30 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-05-30 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintrup Hedevej 140, 8641 Sorring (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintrup Hedevej 140, 8641 Sorring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-31 tilføjes Bestyrelse: Morten Brøkner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1998-05-31 fjernes Bestyrelse: Jan Godballe Børjesson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 1996-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-02)
Den 1996-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 460.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintrup Hedevej 140, 8641 Sorring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Bestyrelse: Jan Godballe Børjesson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Binavne: ROSHAGE INVEST A/S (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1991-06-28 tilføjes Direktion: Ole Brøkner (direktion) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 1991-06-28 tilføjes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Legale ejere: Ole Brøkner (offentliggjort 2018-07-02)
Den 1991-06-28 tilføjes Navne: OLE BRØKNER LEDELSESRÅDGIVNING A/S (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1991-06-28 tilføjes Reelle ejere: Ole Brøkner (offentliggjort 2018-07-02)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 1991-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-02)
Den 1991-06-28 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Stiftere: Ole Brøkner, Jan Godballe Børjesson, Anne Cæcilie Mikkelsen (offentliggjort 2018-07-02)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-02)