Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-04-14 fjernes Navne: EFTER AFTALE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 32, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Bæk Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-02 fjernes Direktion: Lillian Steenholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med markedsføring, handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af l direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 tilføjes Vedtægter: 1992-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 tilføjes Navne: EFTER AFTALE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Navne: ÅÆØ 449 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 32, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Bæk Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Navne: ÅÆØ 449 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Stiftere: LIGREMA II AF 1991 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)