Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Daugaard Pedersen | 15.08.1991 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Daugaard Pedersen | 15.08.1991 | 04.03.2003 | direktør |
David Charles Popik | 15.08.1991 | 04.03.2003 | direktør |
Knud Erik Ravn Nielsen | 15.08.1991 | 14.03.1995 | direktør |
Bent Holmberg | 15.08.1991 | 23.12.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Daugaard Pedersen | 01.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Daugaard Pedersen | 20.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Mona Pedersen | 20.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Cecilie Thrane Petersen | 29.01.2007 | 01.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Torben Kristensen | 29.01.2007 | 05.02.2009 | formand |
Lars Petersen | 20.06.2003 | 01.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christen Kirkegaard Christensen | 15.08.1991 | 04.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Ingelise Heiner Pedersen | 15.08.1991 | 04.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
David Charles Popik | 15.08.1991 | 04.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jyta Daugaard Popik | 15.08.1991 | 04.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Daugaard Pedersen | 15.08.1991 | 24.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jan Daugaard Pedersen | 15.08.1991 | 24.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
Mona Pedersen | 15.08.1991 | 16.12.1996 | bestyrelsesmedlem |