Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Andersen | 14.06.2002 | 15.02.2005 | direktion |
Frede Clausen | 02.09.1991 | 14.06.2002 | direktion |
Per Søndergaard Pedersen | 02.09.1991 | 04.02.1994 | direktion |
Finn Ebbe Jakobsen | 02.09.1991 | 04.02.1994 | direktion |
Leif Max Hansen | 02.09.1991 | 17.06.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vivi Sørensen | 26.02.2004 | 15.02.2005 | bestyrelse |
Robert Andersen | 07.03.2002 | 15.02.2005 | bestyrelse |
Brian Schiønning Larsen | 31.10.2001 | 26.02.2004 | bestyrelse |
Per Jensen Thorsager | 04.06.1996 | 31.10.2001 | bestyrelse |
Jesper Berning | 08.08.1995 | 04.06.1996 | bestyrelse |
Frede Clausen | 02.09.1991 | 15.02.2005 | bestyrelse |
Per Søndergaard Pedersen | 02.09.1991 | 14.06.2002 | formand |
Finn Ebbe Jakobsen | 02.09.1991 | 29.05.1995 | bestyrelse |
Jesper Berning | 02.09.1991 | 04.02.1994 | bestyrelse |
Thorkild Sørensen Sloth Kristensen | 02.09.1991 | 04.02.1994 | bestyrelse |