Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2001-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Smørmosevej 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 fjernes Bibranche: Detailhandel med belysningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 fjernes Direktion: Michael Pradeep Joseph Peris (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Hovedbranche: Stearinlysfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 15. FEBRUAR 2000 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Revisor: ARNE JENSEN, REVISIONS- OG REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Revisor: ARNE JENSEN, REVISIONS- OG REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og drive handel med stearinlys, vokslys og andre former for lys samt alle produkter i tilknytning til denne branche (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 15. FEBRUAR 2000 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-14 fjernes Navne: APOLLOLYS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Vedtægter: 2000-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-03 tilføjes Navne: APOLLOLYS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-02 fjernes Navne: PERIS TEXTILES ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-14 fjernes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 82.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 tilføjes Navne: PERIS TEXTILES ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-29 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1377 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-29 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smørmosevej 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med belysningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Hovedbranche: Stearinlysfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1377 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER", ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)