Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 6, 6360 Tinglev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-17 fjernes Navne: SØNDERJYLLANDS RENOVATIONSSELSKAB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Stiftere: Peter Fogtmann, Karen Marie Kellmann, Dan Børge Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Bestyrelse: Karen Marie Kellmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 fjernes Direktion: Peter Fogtmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 6, 6360 Tinglev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 6, 6360 Tinglev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Renovation og renholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-01 fjernes Revisor: G og Lauge Rahr virksomheder v/ Lauge Rahr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: transport@fogtmann-transport.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: transport@fogtmann-transport.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1991-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 6, 6360 Tinglev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-09 tilføjes Bestyrelse: Karen Marie Kellmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Direktion: Peter Fogtmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Hovedbranche: Renovation og renholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-09 tilføjes Navne: SØNDERJYLLANDS RENOVATIONSSELSKAB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Revisor: G og Lauge Rahr virksomheder v/ Lauge Rahr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Stiftere: Peter Fogtmann, Karen Marie Kellmann, Dan Børge Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Vedtægter: 1991-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)