Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-11 fjernes Navne: BKP NR. 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-03-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Stiftere: Peter Lau Lauritzen, Kim Munk-Petersen, Hans Morten Kjærsgaard, Birgitte Arendrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 fjernes Direktion: Kim Munk-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vingårdsgade 22, 9100 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 tilføjes Vedtægter: 1999-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 tilføjes Direktion: Peter Lau Lauritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 fjernes Bestyrelse: Birgitte Arendrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Navne: BKP NR. 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-21 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 30/4 1996 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-15 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 30/4 1996 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-14 fjernes Navne: ADVOKATHUSET NØRRESUNDBY ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-13 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET TINGHUSGADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Bestyrelse: Hans Morten Kjærsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingårdsgade 22, 9100 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Morten Kjærsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Direktion: Kim Munk-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Navne: ADVOKATHUSET NØRRESUNDBY ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC, EJENDOMSSELSKABET TINGHUSGADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Stiftere: Peter Lau Lauritzen, Kim Munk-Petersen, Hans Morten Kjærsgaard, Birgitte Arendrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)