Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-03-22 fjernes Navne: BLUETELS REJSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 20, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Bestyrelse: Hanne Elisabeth Møller-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Direktion: Henrik Michael Møller-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Stiftere: Henrik Calum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-19 tilføjes Navne: BLUETELS REJSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Navne: ABN NR. 177 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rejsevirksomhed og dermed ligestillede aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-12 tilføjes Vedtægter: 1992-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 20, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Bestyrelse: Hanne Elisabeth Møller-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Navne: ABN NR. 177 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Stiftere: Henrik Calum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)