Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Havnens Fiskebod A/S (CVR 30898346) | NORMAL | 28.12.2015 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
OBTON SOLENERGI MADLER KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (CVR 34732167) | NORMAL | 19.11.2012 | 08.07.2015 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
H.F. Ejendomme ApS (CVR 31481163) | NORMAL | 01.05.2012 | 07.01.2016 | 100,00% | 100,00% |
H.F. TRANSPORT & FISKEHANDEL A/S (CVR 15355549) | NORMAL | 27.05.1997 | 07.01.2016 | 100,00% | 100,00% |