Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Wessmann | 03.04.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgit Svane | 02.01.2007 | 03.04.2013 | direktør |
Poul Allan Svane | 15.07.1991 | 31.12.2006 | direktør |
Claus Jørn Nielsen | 15.07.1991 | 21.07.1992 | direktør |
Klaus Søgaard | 15.07.1991 | 31.01.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Margit Svane | 04.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Naja Svane | 04.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Svane | 03.04.2013 | formand |
Hans Henrik Skjødt | 20.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alice Nielsen | 04.12.2020 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Gunnar Frederiksen | 28.11.2017 | 10.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Poul Allan Svane | 03.04.2013 | 08.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 15.07.1991 | 31.01.1992 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Søgaard | 15.07.1991 | 31.01.1992 | bestyrelsesmedlem |
Troels Elkiær Andersen | 15.07.1991 | 31.01.1992 | bestyrelsesmedlem |