Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlyet 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-14 fjernes Navne: JACOBSEN & LØNDORF. MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-11-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Stiftere: HOLDINGSELSKABET SKOVLYET 2 A/S, Erik Chrintz-Hansen, Bent Franck Augustesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Bestyrelse: Morten Augustesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Direktion: Bent Franck Augustesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlyet 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnbaksvej 4-10, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-16 tilføjes Vedtægter: 2003-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-19 fjernes Bestyrelse: Erik Chrintz-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Bestyrelse: Lillian Elisabeth Marie Erlands Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 tilføjes Navne: JACOBSEN & LØNDORF. MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-24 fjernes Navne: BENT AUGUSTESEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnbaksvej 4-10, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-22 tilføjes Bestyrelse: Lillian Elisabeth Marie Erlands Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Bibranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-22 tilføjes Bibranche: Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-22 tilføjes Direktion: Bent Franck Augustesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-22 tilføjes Navne: BENT AUGUSTESEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET SKOVLYET 2 A/S, Erik Chrintz-Hansen, Bent Franck Augustesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)