Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-05-19 fjernes Navne: O-BUTIKKEN SJÆLLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Højager 21, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Direktion: Henning Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Revisor: REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Stiftere: Jens Erik Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne hver for sig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-21 tilføjes Vedtægter: 1995-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-21 fjernes Revisor: Jørgen Friis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Direktion: Ole Husen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-18 tilføjes Navne: O-BUTIKKEN SJÆLLAND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-17 fjernes Navne: X.Z.T. - 356 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-17 fjernes Direktion: Jens Erik Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højager 21, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Direktion: Jens Erik Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Navne: X.Z.T. - 356 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou, Jørgen Friis, REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Stiftere: Jens Erik Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)