Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 11, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 11, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 fjernes Direktion: Henrik Ahrendt Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1997-01-22 fjernes Revisor: Mercan Revision v/Severin Lassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-16 fjernes Direktion: Arild Unnerup Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-16 fjernes Revisor: Reg. revisor Kent Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 11, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-19 tilføjes Direktion: Arild Unnerup Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre financieringsvirksomhed, herunder også deltagelse i spekulative,engamenter, som f.eks. puljeordninger, samt at drive handel med - samt investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-19 tilføjes Navne: H.M.H. GRUPPEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Revisor: Reg. revisor Kent Nielsen, Mercan Revision v/Severin Lassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Stiftere: Jan Schmücker Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1991-08-19 tilføjes Vedtægter: 1991-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)