Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-06-20 fjernes Navne: JS CENTER KLIP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Center 59, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Bestyrelse: Janne Haabegaard Strandet (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Direktion: Niels Strandet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Revisor: Niels Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-28 fjernes Bestyrelse: Lof Carl Fabritius Møller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-28 fjernes Direktion: Janne Haabegaard Strandet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 tilføjes Navne: JS CENTER KLIP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1307 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-30 tilføjes Vedtægter: 1991-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Center 59, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 1307 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Niels Erik Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Stiftere: VX 20.181 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)