Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kirsten Merete Voergaard | 30.06.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Dahl | 19.08.2020 | 30.06.2021 | direktør |
Tina Hedegaard | 24.05.2016 | 19.08.2020 | direktør |
Kirsten Merete Voergaard | 04.06.2013 | 24.05.2016 | direktør |
Thorkild Bjørn Eskildsen | 18.05.2009 | 04.06.2013 | direktør |
Flemming Nymann Petersen | 20.05.2008 | 18.05.2009 | direktør |
Edith Grand Pedersen | 03.09.2002 | 20.05.2008 | direktør |
Pia Rune | 10.07.2000 | 27.06.2002 | direktør |
Andreas Marius Nielsen | 28.04.1994 | 05.07.1996 | direktør |
Henning Peder Jensen | 06.02.1951 | 10.07.2000 | direktør |
Erik Lerbech Sørensen | 06.02.1951 | 28.04.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Skov Andersen | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Dahl | 30.06.2021 | formand |
Kirsten Merete Voergaard | 19.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Hedegaard | 19.08.2020 | 30.06.2021 | formand |
Helle Skov Andersen | 19.08.2020 | 29.06.2021 | suppleant |
Henrik Dahl | 24.05.2016 | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Nymann Petersen | 24.05.2016 | 19.08.2020 | formand |
Tina Hedegaard | 24.05.2016 | 18.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Winther | 04.06.2013 | 24.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Bjørn Eskildsen | 04.06.2013 | 24.05.2016 | formand |
Kirsten Merete Voergaard | 18.05.2009 | 24.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Nymann Petersen | 22.05.2007 | 04.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Edith Grand Pedersen | 03.09.2002 | 20.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Aase Andersen | 12.06.2001 | 22.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Pia Rune | 01.05.2000 | 27.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Birgith Wadskjær | 14.04.2000 | 18.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Kajhøj Nielsen | 06.04.1998 | 12.06.2001 | formand |
Birthe Byrdal Jensen | 07.04.1997 | 14.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Marius Nielsen | 26.04.1994 | 05.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jenny Margrethe Due | 27.04.1993 | 07.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Henning Peder Jensen | 06.02.1951 | 14.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Steen Kristensen | 06.02.1951 | 06.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Erik Lerbech Sørensen | 06.02.1951 | 26.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Ankerstjerne Poulsen | 06.02.1951 | 27.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Birgith Wadskjær | 06.02.1951 | 19.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Marius Nielsen | 06.02.1951 | 01.08.1991 | bestyrelsesmedlem |