Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nickolai Rebsdorf | 23.03.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Peter Rebsdorf | 25.06.1991 | 23.03.2022 | direktør |
Knud Rebsdorf | 25.06.1991 | 05.05.1998 | direktør |
Richardt Rebsdorf | 25.06.1991 | 05.07.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mathias Sass Lyman | 03.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nickolai Rebsdorf | 03.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Pia Jørgensen | 25.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Rebsdorf | 31.05.2012 | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Katrine Rebsdorf | 03.05.2011 | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Peter Rebsdorf | 25.06.1991 | 03.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nis Møller | 25.06.1991 | 03.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Knud Rebsdorf | 25.06.1991 | 05.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Richardt Rebsdorf | 25.06.1991 | 05.05.1998 | bestyrelsesmedlem |