Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-09 fjernes Binavne: CP - INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildetoftevej 39, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-06 fjernes Direktion: Allan Ebbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-06 fjernes Navne: A.E. ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Revisor: Ebbe Kirkeby Ravn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Stiftere: Carsten Michael Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-05 tilføjes Direktion: Anette Ebbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-27 tilføjes Navne: A.E. ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-26 fjernes Navne: CP - INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt virksomhed indenfor handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes alene af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-26 tilføjes Vedtægter: 1998-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 tilføjes Direktion: Allan Ebbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 fjernes Direktion: Carsten Michael Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildetoftevej 39, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-27 tilføjes Binavne: CP - INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 tilføjes Direktion: Carsten Michael Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-27 tilføjes Navne: CP - INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 tilføjes Revisor: Ebbe Kirkeby Ravn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 tilføjes Stiftere: Carsten Michael Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1991-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)