Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørn Dahl Frederiksen(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 40,00 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 40,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Troels Dalsgaard Jakobsen(virk.: 9) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Torben Dalsgaard Jakobsen(virk.: 17) | 29,41 % | 29,41 % | 29,41 % | 47,06 % |
Ulrich Herbert Schirnig(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Tom Christensen(virk.: 19) | 5,26 % | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % |
Bjarne Rasmussen(virk.: 71) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Keld Philipsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carina Dahl Philipsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rikke Dahl Frederiksen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 8,20 % | 9,02 % | 9,02 % | 11,48 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørn Dahl Frederiksen | 16.08.2024 | Dannesk-Samsøes Allé 44, 1434 København K |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rikke Dahl Frederiksen | ||
Torben Dalsgaard Jakobsen | 01.01.2007 | Naurbjergvej 11, 4622 Havdrup |
Bjarne Rasmussen | 05.02.2010 | Kilevej 6, 2000 Frederiksberg |
Tom Christensen | 28.09.2011 | Femte Juni Plads 13, 2000 Frederiksberg |
Carina Dahl Philipsen | ||
Keld Philipsen |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HACOM ApS (HANDELSCOMPAGNIET) | 15300876 | NORMAL | Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (464910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.06.2003 | 20,96 (km) | Smedeholm 20, 2730 Herlev | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K |
25.10.2018 | nan (km) | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K |
16.11.2018 | nan (km) | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K |
10.07.2019 | nan (km) | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K |
19.11.2019 | nan (km) | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K |
02.02.2021 | nan (km) | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K |
16.08.2024 | nan (km) | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K | Danneskiold-Samsøes Allé 44, 1434 København K |
HACOM ApS (HANDELSCOMPAGNIET). |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 30.01.1992 (11938 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HACO A/S | 84359017 |
HACO HOLDING 2003 ApS | 10160650 |
HACO HOLDING ApS | 21716200 |
HACOHUS ApS | 26997739 |
HACOM ApS (HANDELSCOMPAGNIET) | 15300876 |
HACON - VALUE MANAGEMENT ApS | 25591488 |
HACON ApS | 25591488 |
H A Consulting & Montage | 20764945 |
HA Consulting ApS | 44354470 |
H A CONSULTING V/HENNING ANDERSEN | 21406775 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørn Dahl Frederiksen(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Pct. | 20 % | 0 % | 0 % | 40 % | 10 % | 30 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Troels Dalsgaard Jakobsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Torben Dalsgaard Jakobsen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Ulrich Herbert Schirnig(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tom Christensen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Bjarne Rasmussen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 23 | 38 | 0 |
Keld Philipsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carina Dahl Philipsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rikke Dahl Frederiksen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Pct. | 29 % | 0 % | 1 % | 30 % | 37 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørn Dahl Frederiksen(virk.: 10) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 1 | 2 | 1 |
Pct. | 67 % | 8 % | 17 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Troels Dalsgaard Jakobsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 4 | 2 | 2 |
Torben Dalsgaard Jakobsen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 12 | 2 | 6 |
Ulrich Herbert Schirnig(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tom Christensen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 9 | 0 | 10 |
Bjarne Rasmussen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 9 | 0 | 63 |
Keld Philipsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carina Dahl Philipsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rikke Dahl Frederiksen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 42 | 36 | 5 | 82 |
Pct. | 25 % | 22 % | 3 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |