Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse | Direktion |
Den 1995-12-05 fjernes Navne: AKTIV KAPITAL OPSPARING 8 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Solhøjvej 53, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, indgåelse af terminsforretninger samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 tilføjes Vedtægter: 1995-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.650.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-20 fjernes Bestyrelse: Ingo Emil Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-20 fjernes Direktion: Poul Dan Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 4.938.566,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 fjernes Bestyrelse: Jan Bjørn Højbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 fjernes Direktion: Jan Bjørn Højbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 9.007.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-20 tilføjes Navne: AKTIV KAPITAL OPSPARING 8 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-19 fjernes Navne: DRAS NR.1428 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-19 fjernes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-19 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-19 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solhøjvej 53, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Navne: DRAS NR.1428 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, AKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)