Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-10-06 fjernes Navne: A.H. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Kaj 16, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Revisor: Reg. revisor Bjarne Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Stiftere: Ahmet Buruk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-27 fjernes Direktion: Ahmet Buruk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Kaj 16, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Direktion: Ahmet Buruk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er revision og bogføringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Navne: A.H. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Revisor: Reg. revisor Bjarne Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Stiftere: Ahmet Buruk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Vedtægter: 1991-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)